ymddiriedolwyr EXETER DIOCESAN CHURCH OF ENGLAND COUNCIL FOR SOCIAL AID
Rhif yr elusen: 246991
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Dudman | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Rev Valerie Atkinson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Rev Philip Wales | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Laura Greenhill | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Paul Douglas | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
Marguerite Dorothy Shapland | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
||||
SHEILA MARY ATKINSON BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAGGIE ELIZABETH FULLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE ELIZABETH COOMBES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.