ymddiriedolwyr LUMLEY, BURNMOOR AND FENCE HOUSES AID IN SICKNESS FUND
Rhif yr elusen: 247172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD DE ROBECK | Cadeirydd |
|
||||||||
Carole Ellis | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||||
Peter Holland | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||||
Timothy John Robson | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|||||||
JAMES KENNETH CLARK | Ymddiriedolwr | 11 April 2012 |
|
|||||||
ALAN DICKINSON | Ymddiriedolwr | 18 November 1999 |
|
|||||||
MAUREEN HOPKINS | Ymddiriedolwr | 30 June 1988 |
|
|||||||
GILLIAN STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 30 June 1988 |
|
|||||||
DR LEN FEATHERSTONE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.