ymddiriedolwyr PRACTICAL ACTION
Rhif yr elusen: 247257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Louise Sloane | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Isabel Studer Noguez | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Aki Temiseva | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Claire Ireland | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Sazini Mojapelo | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Hope Chigudu | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Shivani Wadhwa | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Mourad Wahba | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Sibande | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
William Fu Wei Liao | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Matthew James Haikin | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES TYLER | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||
Fayezul Haque CHOUDHURY | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Ian Andrew Thornton | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||
Graham David Young | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.