ymddiriedolwyr FRERE'S ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 247354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFF DANDO | Cadeirydd | 07 May 2018 |
|
|
||||
Stephen John Reade | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Brenda Barbara Langley | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Michael Thomas Blackmore | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Kate Bell | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
SUSAN HAWKING | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
MR JOHN DUGAY | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Rev JEREMY ANDREW | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.