ymddiriedolwyr THE RICHARD DIMBLEBY CANCER FUND
Rhif yr elusen: 247558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN DIMBLEBY | Cadeirydd |
|
||||||
Nana Fifield | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Kitty Dimbleby | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Patricia Rosario Brolly | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Anand David Purushotham | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Price | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Frederick Thomas Jordan Dimbleby | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Hamish Warren Sinclair | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Kyle Gregory Taylor | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
Joanna Margaret Ralling | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.