ymddiriedolwyr SOCIETY FOR THE MAINTENANCE OF THE FAITH
Rhif yr elusen: 247767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr COLIN JOHN PODMORE MBE | Cadeirydd | 19 February 2021 |
|
|||||||||
Edward William Dobson | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||
The Revd Canon Paul Geoffrey Harbord | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||||||
Vicky Amanda Cole | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||||||
ANNE FIONA MARIA GRAY | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|||||||||
Rev Philip Peter Corbett | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|||||||||
Matthew Thomas Middleton | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||||||
THE REVD CANON ROBERT FAYERS | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||||
Andrew James Carter | Ymddiriedolwr | 06 August 2012 |
|
|||||||||
THE REVEREND ANDRE HENRIK HART | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.