Dogfen lywodraethu THE CONTEMPORARY ART SOCIETY FOR WALES (CYMDEITHAS GELFYDDYD GYFOES CYMRU)
Rhif yr elusen: 247947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 8TH JUNE 1967 AS AMENDED 6 JUNE 1987 AND 25 JULY 1998 AS AMENDED ON 5TH JUNE 1999 AS AMENDED ON 23 JUL 2005 AS AMENDED ON 22 JUL 2006 AS AMENDED ON 19 JUL 2014 AS AMENDED ON 09 JUL 2016 as amended on 10 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
To foster and promote engagement with, and appreciation of, the visual arts among the people of Wales.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.