Hanes ariannol CHARITY OF HANNAH PICKARD - ST JOHNS METHODIST CHURCH, SOUTH PARADE, OSSETT
Rhif yr elusen: 247982
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £543 | £582 | £480 | £967 | £508 | |
|
Cyfanswm gwariant | £450 | £572 | £0 | £940 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.