ymddiriedolwyr THE WELSH BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED
Rhif yr elusen: 248192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYNDWR SAMUEL PRIDEAUX | Cadeirydd | 24 March 2015 |
|
|||||||||||||
Robert Scourfield | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Arall Iwan Davies | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||||||||
Aldyth Mary Williams | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||||||||||
Reverend Sue Phillips | Ymddiriedolwr | 10 June 2016 |
|
|||||||||||||
Revd Elfryn Jones | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||||||||
David Michael Evans | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||||||||||
Rev Judith Anne Morris | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|||||||||||||
MR BILL DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|||||||||||||
FRANCIS HAROLD MAULL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
D MARC OWEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
HUGH BENJAMIN TRIBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
REVEREND IRFON CARADOG ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.