Hanes ariannol CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE BUNYAN MEETING
Rhif yr elusen: 248195
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.01k | £299.99k | £270.82k | £252.11k | £243.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.07k | £392.98k | £309.76k | £329.55k | £409.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £900 | £9.67k | £28.05k | £38.08k | £26.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.