Hanes ariannol GUILDFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 248245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.66m | £16.61m | £14.33m | £15.01m | £16.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.68m | £13.99m | £13.55m | £14.32m | £14.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £301.00k | N/A | N/A | N/A | £137.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £301.00k | £294.00k | £100.00k | £87.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.96m | £12.16m | £12.36m | £12.60m | £13.64m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £531.00k | £483.00k | £572.00k | £699.00k | £651.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £3.34m | £663.00k | £761.00k | £1.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £534.00k | £632.00k | £521.00k | £562.00k | £679.00k | |
|
Incwm - Arall | £56.00k | £0 | £214.00k | £385.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.00k | £34.00k | £0 | £1.00k | £602.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.44m | £13.72m | £13.07m | £13.68m | £14.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238.00k | £270.00k | £480.00k | £643.00k | £594.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.00k | £35.00k | £75.00k | £100.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.28m | £1.11m | £1.04m | £1.06m | £1.55m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.00k | £41.00k | £70.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.