ymddiriedolwyr THE NATIONAL CHRYSANTHEMUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 248484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Nevill | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Allen | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
||||
Colin Parkes | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Ngaire Hall | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Parkes | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Alan Smith | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|||||
Derek John Pierce | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|
||||
ROY WHIFFEN | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Trevor William Lawrence | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Richard Mark Watson | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
John Bawden | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
||||
Daphne Hogg | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
||||
Vincent Aldred | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
||||
DR DOROTHY SPENCER PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GRAHAM ALLERTON BARCLAY PHD CBIOL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN LETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KEN DEAR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BARR HOGG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR MIKE HIGGINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER BROWNBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR TERRY PORTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.