ymddiriedolwyr THE ROTHENBERG CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 248663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Percival | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||||||
JUDY KNOX | Ymddiriedolwr | 03 July 2011 |
|
|
||||||||
JOHN DANIEL ROTHENBERG | Ymddiriedolwr | 11 March 1990 |
|
|
||||||||
ROBERT MICHAEL ROTHENBERG | Ymddiriedolwr | 01 April 1977 |
|
|||||||||
DAVID ROTHENBERG | Ymddiriedolwr | 28 January 1975 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.