ymddiriedolwyr DEEPING ST JAMES UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 248848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM THOMPSON | Cadeirydd | 14 January 2015 |
|
|||||
Dr Richard Gamman | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Judy Deanne Stevens | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
MRS KATE SHINKINS | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
TREVOR ALWYN RALPH HARWOOD | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Rev Mark Robert Williams | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
CAROL ANN PRECEY | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
Steve Goodchild | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.