Hanes ariannol CEREBRAL PALSY - MID STAFFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 249235
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.81k | £31.60k | £38.44k | £44.44k | £30.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.43k | £38.20k | £33.07k | £31.88k | £32.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.06k | £9.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.06k | N/A | £20.40k | £18.50k | £450 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.