Dogfen lywodraethu THE ARMED FORCES' CHRISTIAN UNION (AFCU)
Rhif yr elusen: 249636
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH JUNE 1923 AND AMENDED 16TH APRIL 1947, 15TH JULY 1953, 15TH FEBRUARY 1956, 20TH MARCH 1965, 13TH MARCH 1976, 8TH NOVEMBER 1980, 6TH NOVEMBER 1982, 27TH APRIL 1996, 25TH SEPTEMBER 2004 AND 20 OCTOBER 2007. AS AMENDED ON 19 SEP 2009
Gwrthrychau elusennol
THE EXTENSION OF THE KINGDOM OF JESUS CHRIST IN AND THROUGH THE ARMED FORCES OF THE UNITED KINGDOM AND INTERNATIONALLY. AFCU SEEKS TO ATTAIN THIS END BY ENCOURAGING WITNESS TO OUR LORD AND SAVIOUR, AND PRAYER IS ITS BASIS AND BOND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.