ymddiriedolwyr PORTCHESTER PARISH HALL
Rhif yr elusen: 249672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICK WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Eric Standen | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Christine Anne Bainbridge Cllr | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
David Wiltshire Cllr | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Susan Walker | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Denise Simmons | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev IAN MEREDITH BA | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|||||
ELAINE EMERY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.