Dogfen lywodraethu ALLOTMENTS FOR THE LABOURING POOR
Rhif yr elusen: 249741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
INCLOSURE AWARD DATED 7TH JULY 1864 AND ORDERS OF 19TH NOVEMBER 1915, 19TH AUGUST 1925, AND 19TH AUGUST 1930 AND SCHEME SEALED 18TH JANUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
ALLOTMENTS FOR THE LABOURING POOR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NEWTON NOTTAGE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.