ymddiriedolwyr COMMUNITY OF THE MISSION SISTERS OF THE HOLY NAME OF JESUS
Rhif yr elusen: 250256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Adams | Ymddiriedolwr | 05 April 2024 |
|
|
||||
MARGARET EDITH CONSTABLE | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Sister Monica Jane Williams | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Sister Margaret Edith Constable | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
SISTER PHILLIPA WICKISON | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
BILL WADDINGTON | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
SISTER LYNFA HANDLEY | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||
SISTER CATHERINE | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SISTER JULIE ELIZABETH ADAMS | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||
SISTER DIANA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.