Hanes ariannol NEW TESTAMENT CHURCH OF GOD
Rhif yr elusen: 250306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.11m | £9.11m | £9.56m | £11.32m | £11.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.06m | £8.01m | £8.21m | £9.79m | £11.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £281.71k | £215.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.46m | £7.89m | £8.07m | £9.67m | £9.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £52.00k | £320.88k | £132.00k | £140.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.10m | £169.32k | £201.50k | £528.00k | £698.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £828.00k | £680.42k | £680.14k | £818.00k | £984.75k | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £36.05k | £74.03k | £81.00k | £170.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.04m | £8.00m | £8.19m | £9.77m | £11.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.00k | £14.16k | £16.23k | £15.52k | £37.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £317.00k | £346.86k | £371.20k | £469.00k | £495.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.