Dogfen lywodraethu THE PRIORY FOR WALES OF THE MOST VENERABLE ORDER OF THE HOSPITAL OF ST JOHN OF JERUSALEM
Rhif yr elusen: 250523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MARCH 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 MAY 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29 JAN 2019 AS AMENDED ON 18 MAR 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 JAN 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT AND PROMOTION OF ALL WORKS OF HUMANITY AND CHARITY FOR THE RELIEF OF PERSONS IN SICKNESS, DISTRESS, SUFFERING AND DANGER, WITHOUT DISTINCTION OF RACE, CLASS, OR CREED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.