ymddiriedolwyr YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION BRIGHTLINGSEA BRANCH
Rhif yr elusen: 250547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan William Dingwall | Cadeirydd | 26 February 2018 |
|
|
||||
Brian Lambert | Ymddiriedolwr | 30 July 2021 |
|
|||||
MARION RAWLINGS | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
ALAN FRANCIS | Ymddiriedolwr | 15 March 2013 |
|
|
||||
JOYCE HOUSE | Ymddiriedolwr | 29 April 2011 |
|
|
||||
PHILIP A CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.