Dogfen lywodraethu THE BRITISH INTERPLANETARY SOCIETY
Rhif yr elusen: 250556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTIONS 21ST OCTOBER 1965, 28TH SEPTEMBER 1985, 17TH SEPTEMBER 1988 AND 25TH AUGUST 1994 as amended on 04 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE AND THE SPREAD OF EDUCATION AND PARTICULARLY TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND DISSEMINATION OF KNOWLEDGE RELATING TO THE SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY OF ASTRONAUTICS AND TO SUPPORT AND ENGAGE IN RESEARCH STUDIES AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.