ymddiriedolwyr ST JOHN'S HOSPITAL
Rhif yr elusen: 250610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Westmacott | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ian Vizor Mr | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Roy Wilcox | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
MR Geoff Woodward | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Richard Robins | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Bernard Ponting | Ymddiriedolwr | 02 February 2017 |
|
|
||||
Richard Barnes | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
David Ashford | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
Albert Parker | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
Graeme Brown | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|
||||
Julian Ponting | Ymddiriedolwr | 17 August 2011 |
|
|
||||
Terry Soule | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.