Dogfen lywodraethu MID PENNINE ARTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 250642
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 NOVEMBER 1966 AS AMENDED 18 APRIL 1972, 23 MARCH 1978, 28 SEPTEMBER 1979, 16 AUGUST 1991 AND 21 AUGUST 1992.
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTES AND KNOWLEDGE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE FINE ARTS AND DRAMATIC ART AMONG THE INHABITANTS OF THE COUNTIES OF LANCASHIRE, WEST YORKSHIRE AND NORTH YORKSHIRE ADJACENT TO THE MID-PENNINE RANGE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE CONSTITUTION)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SEE OBJECTS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.