Dogfen lywodraethu ASSOCIATION OF GRACE BAPTIST CHURCHES (EAST ANGLIA) LIMITED
Rhif yr elusen: 250733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/04/1930 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/1968 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/04/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/04/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 APR 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE INTERESTS OF THE PARTICULAR STRICT COMMUNION BAPTIST CHURCHES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE: SUFFOLK AND NORFOLK.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.