Dogfen lywodraethu RUISLIP NORTHWOOD OLD FOLKS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 250776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/06/1965 AS AMENDED ON 15/07/2004 AS AMENDED ON 28/04/2011 as amended on 26 Jul 2018 as amended on 25 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE GENERAL GOOD OF ALL ELDERLY PEOPLE IN THE URBAN DISTRICCT OF RUISLIP-NORTHWOOD. (FOR DETAILS SEE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
URBAN DISTRICT OF RUISLIP-NORTHWOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.