ymddiriedolwyr YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION NEATH BRANCH
Rhif yr elusen: 250983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN LEWIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Delyth Morwen Lewis | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Duncan Lewis | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
Alan Richard Lockyer | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
ALAN MARTIN EVANS | Ymddiriedolwr | 31 July 2013 |
|
|
||||
Clive Ball | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|||||
Ronald Bryn John | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|||||
Rev PATRICK JOHN BAKER | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
Joanna L Jenkins MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Alun James | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.