ymddiriedolwyr THE BRITISH PROVINCE OF THE UNITAS FRATRUM (MORAVIAN CHURCH)
Rhif yr elusen: 251211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberta Margaret Ann Hoey | Cadeirydd | 06 February 2017 |
|
|
||||
Rev Jane Carter | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Rev Edwin Quildan | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Rev Michael Kelvin Newman | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Rev Livingstone Thompson | Ymddiriedolwr | 08 July 2018 |
|
|
||||
Rev David Howarth | Ymddiriedolwr | 08 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.