ymddiriedolwyr BARRY YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 251245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESLEY VIRGIN | Cadeirydd | 04 February 2013 |
|
|
||||
Cllr William Hennessy | Ymddiriedolwr | 26 July 2024 |
|
|
||||
Cllr Howard Hamilton | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
John Hill-Tout | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Kevin Ruwersma | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Cllr Ewan Goodjohn | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Cllr Emma Goodjohn | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Geoff Davies | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Stella Weston | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
LINDA RAY OWENS | Ymddiriedolwr | 12 March 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.