Dogfen lywodraethu ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
Rhif yr elusen: 251549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION CONTAINED IN DEED POLL DATED 10TH APRIL 1934 AND THE RULES AND REGULATIONS MADE THEREUNDER AS AMENDED BY DEED OF VARIATION DATED 14TH JANUARY 1942 AS AMENDED 1971/72, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 1995/96,1998/99, 1999/2000, 2004, 2007. as amended on 25 May 2016 as amended on 15 May 2019 as amended on 01 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO SPREAD AND PROPAGATE THE FULL GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST AND PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY THE FUNDAMENTAL TRUTHS SET FORTH IN THE CONSTITUTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNRESTRICTED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.