Hanes ariannol THE GUY'S & ST THOMAS' CHARITY AND OTHER RELATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 251983
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.85m | £12.20m | £13.52m | £15.54m | £17.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.68m | £38.87m | £58.61m | £43.47m | £37.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.30m | £2.74m | £3.65m | £2.62m | £3.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £79.00k | £40.00k | £37.00k | £36.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £15.00k | £0 | £530.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.48m | £8.95m | £9.76m | £12.70m | £14.07m | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £387.00k | £76.00k | £183.00k | £31.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £515.00k | £244.00k | £1.18m | £558.00k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.77m | £31.52m | £46.17m | £30.34m | £29.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £353.00k | £254.00k | £332.00k | £314.00k | £269.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £18.85m | £26.32m | £40.09m | £25.69m | £18.83m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.80m | £7.10m | £12.11m | £12.81m | £7.50m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.