ymddiriedolwyr MOLESWORTH EVENTIDE HOMES
Rhif yr elusen: 252013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham George Layne | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Gillian Mary Laycock | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
FIONA BLACKBURN | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Dr CRAIG MANN | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
MARY CADE | Ymddiriedolwr | 08 June 2017 |
|
|
||||
Michael John Wright | Ymddiriedolwr | 21 July 2015 |
|
|||||
JANIS SALMON | Ymddiriedolwr | 11 June 2013 |
|
|
||||
MARTIN ELLIS DOWNES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.