Hanes ariannol ST PETERS ITALIAN CATHOLIC CHURCH LITTLE SAFFRON HILL
Rhif yr elusen: 252930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £650.99k | £674.67k | £444.26k | £369.57k | £394.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £307.02k | £599.87k | £801.15k | £302.44k | £402.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £67.69k | £61.65k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £233.91k | £230.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.79k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £18.33k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48 | £1.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £389.24k | £423.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £305.39k | £596.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.63k | £3.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £200.46k | £546.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.