Hanes ariannol STOKE-ON-TRENT AND NORTH STAFFORDSHIRE THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 253242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.34m | £4.06m | £3.45m | £4.75m | £4.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.61m | £4.14m | £3.01m | £3.85m | £4.93m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £27.39k | £18.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £135.33k | £125.33k | £929.39k | £298.61k | £103.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.91m | £1.87m | £2.64m | £3.18m | £1.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £600.80k | £543.30k | £25.66k | £350.97k | £590.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.81m | £1.62m | £136.32k | £1.08m | £1.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.27k | £25.83k | £12.49k | £13.78k | £23.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £636.87k | £121.06k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £166.20k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.02m | £3.58m | £2.76m | £3.41m | £4.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £590.74k | £566.05k | £243.50k | £439.67k | £594.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.81k | £17.07k | £0 | £39.50k | £42.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.96k | £6.11k | £0 | £5.70k | £5.38k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.