Dogfen lywodraethu DIOCESAN TRUSTEES (OXFORD) LTD
Rhif yr elusen: 253575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST DECEMBER, 1965., AS AMENDED ON THE 9TH MARCH, 1967 AND 18 FEBRUARY 1974 AND 15 JUNE 1979. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/07/2015 as amended on 12 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE WORK AND OBJECTS OF THE CHURCH OF ENGLAND FOR THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION. (FOR FURTHER DETAILS SEE MEMORANDUM AND ARTICLES)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF OXFORD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.