ymddiriedolwyr THE BIOCHEMICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 253894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor David Paul Smith | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|||||
Dr Hannah Mary Chisholm-Britt | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Dr Susan Gerarda Campbell | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Professor Nigel Mark Hooper | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Dame Julia Mary Goodfellow | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Professor Lisa Chakrabarti | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Dr Augustin Amour | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Dr Derry Mercer | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Professor Sheila Graham | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
Luciane Vieira De Mello Rigden | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Professor Frank Sargent | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Professor Michelle Joanne West | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.