ymddiriedolwyr NURSES HOME FUND
Rhif yr elusen: 254014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANA MORRIS | Cadeirydd |
|
||||||||||||
FRANK GEOFFREY COLLINS | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|||||||||||
Justine Alford | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|||||||||||
Ann Hobbs | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||||||||
MARK SYMES | Ymddiriedolwr | 14 August 2017 |
|
|||||||||||
JUDY ZILLA HOSEGOOD | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||||||||
MRS MARY LYNCH-STAUNTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MR TONY PERRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.