Hanes ariannol TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH THE ENGLISH PROVINCE OF THE CONGREGATION OF CHRISTIAN BROTHERS
Rhif yr elusen: 254312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24m | £3.50m | £2.21m | £2.31m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.00m | £5.56m | £3.11m | £2.94m | £3.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.90k | £45.57k | £12.01k | £30.03k | £3.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.72m | £2.62m | £1.52m | £1.74m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £171.84k | £406.45k | £213.55k | £209.92k | £71.02k | |
|
Incwm - Arall | £328.94k | £426.06k | £465.08k | £338.24k | £322.06k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.96m | £5.53m | £3.08m | £2.91m | £2.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.45k | £30.30k | £33.92k | £35.82k | £30.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £639.41k | £72.55k | £144.46k | £80.86k | £52.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.45k | £30.30k | £33.92k | £35.82k | £30.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.