Hanes ariannol THE ANGLESEY COUNTY FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES
Rhif yr elusen: 254513
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.47k | £33.18k | £29.43k | £19.35k | £37.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.96k | £32.87k | £30.70k | £19.49k | £31.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.