Hanes ariannol OXFORDSHIRE ANIMAL SANCTUARY SOCIETY
Rhif yr elusen: 254642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £598.17k | £642.92k | £1.55m | £849.48k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £973.39k | £946.53k | £949.31k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £112.05k | £98.50k | £3.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £277.84k | £289.16k | £1.19m | £477.24k | £568.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £250.82k | £296.15k | £290.40k | £302.77k | £337.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.99k | £39.26k | £56.51k | £58.30k | £86.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.52k | £18.36k | £11.74k | £11.17k | £19.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £71.08k | £110.73k | £831.53k | £59.37k | £172.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £697.83k | £772.69k | £675.92k | £693.84k | £714.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £169.74k | £200.70k | £270.61k | £255.47k | £315.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £203.71k | £173.31k | £109.47k | £121.06k | £123.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.91k | £9.73k | £3.50k | £3.84k | £6.20k | |
|
Gwariant - Arall | £138.06k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.