ymddiriedolwyr THE BRITISH AND FOREIGN UNITARIAN ASSOCIATION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 255205
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID WYKES | Cadeirydd |
|
||||||||
Jennifer Janes | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||||
Joan Cook | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||||
William Featherstone | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||||
ROSEMARY RUSTON | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||||
Rev Dr Ann Sonja Peart | Ymddiriedolwr | 06 February 2013 |
|
|||||||
DOROTHY HEWERDINE | Ymddiriedolwr | 25 March 2011 |
|
|||||||
Dr NEIL SANDERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Alan Ruston | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JEFFREY JAMES TEAGLE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.