Hanes ariannol MAYFAIR CHARITIES LIMITED
Rhif yr elusen: 255281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91m | £5.34m | £5.29m | £5.32m | £5.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.68m | £6.13m | £5.02m | £6.73m | £7.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.25m | £1.25m | £1.25m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.68m | £2.76m | £3.04m | £2.77m | £2.92m | |
|
Incwm - Arall | £980.00k | £1.33m | £1.00m | £1.30m | £1.28m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.25m | £1.25m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.52m | £4.01m | £3.34m | £4.30m | £4.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.17m | £2.11m | £1.68m | £2.43m | £2.33m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.00k | £98.00k | £47.00k | £54.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.92m | £3.79m | £3.06m | £3.18m | £3.81m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £746.00k | £1.05m | £832.00k | £1.01m | £992.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.