Hanes ariannol THE LONDON BUDDHIST CENTRE
Rhif yr elusen: 255420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.58m | £1.21m | £1.52m | £2.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £5.69m | £974.00k | £1.36m | £1.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £43.50k | £0 | £44.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £31.79k | N/A | £141.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.87k | £255.88k | £502.83k | £266.08k | £797.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £257.02k | £246.85k | £108.72k | £246.37k | £257.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.03m | £1.06m | £581.59k | £992.79k | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.90k | £16.90k | £14.34k | £15.60k | £15.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.72k | £0 | £0 | £0 | £590.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £5.48m | £798.62k | £1.18m | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.39k | £209.37k | £175.38k | £179.87k | £188.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.02k | £49.68k | £57.22k | £29.66k | £40.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £37.73k | £43.29k | £49.44k | £0 | £66.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £399 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.