Hanes ariannol ROYAL EXCHANGE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 255424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.96m | £9.71m | £2.77m | £6.09m | £6.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.35m | £10.50m | £2.64m | £5.66m | £6.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.63m | £5.00m | £2.37m | £4.63m | £2.59m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.97m | £6.25m | £311.00k | £514.00k | £3.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.73m | £837.00k | £50.00k | £293.00k | £708.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.15m | £2.62m | £42.00k | £525.00k | £1.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.00k | £2.00k | £0 | £0 | £17.00k | |
|
Incwm - Arall | £110.00k | £0 | £0 | £4.76m | £521.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | £0 | £28.00k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.73m | £9.57m | £2.49m | £5.21m | £6.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.62m | £935.00k | £147.00k | £445.00k | £621.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.