ymddiriedolwyr LEEDS THEATRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 255460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertille Calinaud | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Lisa Martin | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Laurence Kevin Brophy | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Simon Robinson | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||
Rozina Breen | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Ruth Pitt | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
Michael Alan Nabarro | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Neil Adleman | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||
CLAIRE LOWSON | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
Susan Pitter | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.