ymddiriedolwyr THE GREAT YARMOUTH RELIEF-IN-NEED TRUST
Rhif yr elusen: 256681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICIA HOLLIS | Cadeirydd |
|
||||||
Paula Nardine Waters-Bunn Cllr | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||
Paula Ann Levers | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Patricia Ashbourne | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Donna Kay Hammond Cllr | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|||||
Rev Simon William James Ward | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|||||
Cllr. Kerry Robinson-Payne | Ymddiriedolwr | 17 November 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JEAL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev PETER PAINE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN ALFRED HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.