Hanes ariannol THE NORTHMOOR TRUST
Rhif yr elusen: 256818
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/05/2014 | 15/05/2015 | 15/05/2016 | 15/05/2017 | 15/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.47k | £60.56k | £63.55k | £66.50k | £71.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.14k | £65.12k | £62.78k | £57.08k | £68.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.