ymddiriedolwyr BARFORD RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 256836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald George Veness | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Douglas Scott Warren | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Mathew Adam | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Roderick Andrew Scott | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
John Barrott | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Kathryn Margaret Findlay | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Rebecca Elizabeth Fraser | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.