ymddiriedolwyr The Association of Wrens and Women of the Royal Naval Services
Rhif yr elusen: 257040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Lagrue | Cadeirydd | 14 October 2023 |
|
|
||||
Andrea Cross | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Sheila Houghton | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
NICOLE SMITH | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
ANDREA WRIGLEY | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
ANNE LOUISE CAMERON | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Caroline SNELL | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Janette Crisp | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|||||
Lyn Gannon | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Jackie Whitmarsh | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Alison Frances Moffatt | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.